De un modo más general, boxeo o pugilismo se refiere a un amplio género de deportes de contacto en las que dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los puños, de manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas diferentes deportes como el ya mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo francés o savate, el boxeo chino o boxeo Shaolín, el kick boxing o boxeo japonés, el muay thai o boxeo tailandés, los antiguos pugilatos griegos como el pygmachia y el pancracio, etc.
La primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se remonta a 1743, mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso de los guantes.
Campeones del Consejo Mundial de Boxeo
Paja
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Hiroki Ioka | Japón | 18 de octubre, 1987 - 13 de noviembre, 1988 | 2 |
2 | Napa Kiatwanchai | Tailandia | 13 de noviembre, 1988 - 12 de noviembre, 1989 | 2 |
3 | Jum Hwan Choi | Corea del Sur | 12 de noviembre, 1989 - 7 de febrero, 1990 | 0 |
4 | Hideyuki Ohashi | Japón | 7 de febrero, 1990 - 25 de diciembre, 1990 | 1 |
5 | Ricardo López | México | 25 de diciembre, 1990 - 1998 | 21 |
6 | Wandee Singwancha | Tailandia | 23 de agosto, 1998 - 11 de febrero, 2000 | 1 |
7 | José Antonio Aguirre | México | 11 de febrero, 2000 - 10 de enero, 2004 | 7 |
8 | Eagle Den Junlaphan | Tailandia | 10 de enero, 2004 - 18 de diciembre, 2004 | 1 |
9 | Isaac Bustos | México | 18 de diciembre, 2004 - 4 de abril, 2005 | 0 |
10 | Katsunari Takayama | Japón | 4 de abril, 2005 - 6 de agosto, 2005 | 0 |
11 | Eagle Den Junlaphan | Tailandia | 6 de agosto, 2005 - 29 de noviembre, 2007 | 4 |
12 | Oleydong Sithsamerchai | Tailandia | 29 de noviembre, 2007 - Presente | 0 |
Minimosca
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Franco Udella | Italia | 4 de abril, 1975 - 1975 | 0 |
2 | Luis Estaba | Venezuela | 13 de septiembre, 1975 - 19 de febrero, 1978 | 11 |
3 | Freddy Castillo | México | 19 de febrero, 1978 - 6 de mayo, 1978 | 0 |
4 | Netrnoi Sor Vorasingh | Tailandia | 6 de mayo, 1978 - 30 de septiembre, 1978 | 1 |
5 | Sung Jun Kim | Corea del Sur | 30 de septiembre, 1978 - 3 de enero, 1980 | 3 |
6 | Shigeo Nakajima | Japón | 3 de enero, 1980 - 24 de marzo, 1980 | 0 |
7 | Hilario Zapata | Panamá | 24 de marzo, 1980 - 26 de marzo, 1982 | 8 |
8 | Amado Ursua | México | 26 de marzo, 1982 - 13 de abril, 1982 | 0 |
9 | Tadashi Tomori | Japón | 13 de abril, 1982 - 20 de julio, 1982 | 0 |
10 | Hilario Zapata | Panamá | 20 de julio, 1982 - 26 de marzo, 1983 | 2 |
11 | Jung Koo Chang | Corea del Sur | 26 de marzo, 1983 - 11 de diciembre, 1988 | 15 |
12 | Germán Torres | México | 11 de diciembre, 1988 - 19 de marzo, 1989 | 0 |
13 | Yul Woo Lee | Corea del Sur | 19 de marzo, 1989 - 25 de junio, 1989 | 0 |
14 | Humberto González | México | 25 de junio, 1989 - 19 de diciembre, 1990 | 5 |
15 | Rolando Pascua | Filipinas | 19 de diciembre, 1990 - 25 de marzo, 1991 | 0 |
16 | Melchor Cob Castro | México | 25 de marzo, 1991 - 3 de junio, 1991 | 0 |
17 | Humberto González | México | 3 de junio, 1991 - 13 de marzo, 1993 | 4 |
18 | Michael Carbajal | Estados Unidos | 13 de marzo, 1993 - 19 de febrero, 1994 | 2 |
19 | Humberto González | México | 19 de febrero, 1994 - 15 de julio, 1995 | 3 |
20 | Saman Sorjaturong | Tailandia | 15 de julio, 1995 - 17 de octubre, 1999 | 10 |
21 | Yo Sam Choi | Corea del Sur | 17 de octubre, 1999 - 2001 | 2 |
22 | Jorge Armando Arce | México | 20 de octubre, 2001 - 2005 | 8 |
23 | Eric Ortiz | México | 11 de marzo, 2005 - 10 de septiembre, 2005 | 0 |
24 | Brian Viloria | Filipinas | 10 de septiembre, 2005 - 14 de abril, 2007 | 1 |
25 | Edgar Sosa | México | 14 de abril, 2007 - Presente | 8 |
Mosca
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Hiroyuki Ebihara | Japón | 18 de septiembre, 1963 - 23 de enero, 1964 | 0 |
2 | Pone Kingpetch | Tailandia | 23 de enero, 1964 - 23 de abril, 1965 | 0 |
3 | Salvatore Burruni | Italia | 23 de abril, 1965 - 14 de junio, 1966 | 1 |
4 | Walter McGowan | Reino Unido | 14 de junio, 1966 - 30 de diciembre, 1966 | 0 |
5 | Chartchai Chionoi | Tailandia | 30 de diciembre, 1966 - 23 de febrero, 1969 | 1 |
6 | Efren Torres | México | 23 de febrero, 1969 - 20 de marzo, 1970 | 0 |
7 | Chartchai Chionoi | Tailandia | 20 de marzo, 1970 - 7 de diciembre, 1970 | 0 |
8 | Erbito Salavarria | Filipinas | 7 de diciembre, 1970 - 1972 | 2 |
9 | Betulio González | Venezuela | 3 de junio, 1972 - 29 de septiembre, 1972 | 0 |
10 | Venice Borkhorsor | Tailandia | 29 de septiembre, 1972 - 1973 | 1 |
11 | Betulio González | Venezuela | 4 de agosto, 1973 - 1 de octubre, 1974 | 2 |
12 | Shoji Oguma | Japón | 1 de octubre, 1974 - 8 de enero, 1975 | 0 |
13 | Miguel Canto | México | 8 de enero, 1975 - 18 de marzo, 1979 | 14 |
14 | Chan Hee Park | Corea del Sur | 18 de marzo, 1979 - 9 de septiembre, 1979 | 1 |
15 | Miguel Canto | México | 9 de septiembre, 1979 - 1979 | 0 |
16 | Chan Hee Park | Corea del Sur | 16 de diciembre, 1979 - 18 de mayo, 1980 | 2 |
17 | Shoji Oguma | Japón | 18 de mayo, 1980 - 12 de mayo, 1981 | 3 |
18 | Antonio Avelar | México | 12 de mayo, 1981 - 20 de marzo, 1982 | 1 |
19 | Prudencio Cardona | Colombia | 20 de marzo, 1982 - 24 de julio, 1982 | 0 |
20 | Freddy Castillo | México | 24 de julio, 1982 - 6 de noviembre, 1982 | 0 |
21 | Eleoncio Mercedes | República Dominicana | 6 de noviembre, 1982 - 15 de marzo, 1983 | 0 |
22 | Charlie Magri | Reino Unido | 15 de marzo, 1983 - 27 de septiembre 1983 | 0 |
23 | Frank Cedeno | Filipinas | 27 de septiembre 1983 - 18 de enero, 1984 | 0 |
24 | Koji Kobayashi | Japón | 18 de enero, 1984 - 9 de abril, 1984 | 0 |
25 | Gabriel Bernal | México | 9 de abril, 1984 - 8 de octubre, 1984 | 1 |
26 | Sot Chitalada | Tailandia | 8 de octubre, 1984 - 24 de julio, 1988 | 8 |
27 | Yong Kang Kim | Corea del Sur | 24 de julio, 1988 - 3 de junio, 1989 | 2 |
28 | Sot Chitalada | Tailandia | 3 de junio, 1989 - 15 de febrero, 1991 | 4 |
29 | Muangchai Kittikasem | Tailandia | 15 de febrero, 1991 - 23 de junio, 1993 | 3 |
30 | Yuri Arbachakov | Rusia | 23 de junio, 1993 - 1997 | 9 |
31 | Chatchai Sasakul | Tailandia | 9 de mayo, 1997 - 4 de diciembre, 1998 | 4 |
32 | Manny Pacquiao | Filipinas | 4 de diciembre, 1998 - 17 de septiembre, 1999 | 1 |
33 | Medgoen Singsurat | Tailandia | 17 de septiembre, 1999 - 19 de mayo, 2000 | 1 |
34 | Malcolm Tunacao | Filipinas | 19 de mayo, 2000 - 2 de marzo, 2001 | 1 |
35 | Pongsaklek Wonjongkam | Tailandia | 2 de marzo, 2001 - 18 de julio, 2007 | 15 |
36 | Daisuke Naito | Japón | 18 de julio, 2007 - Presente | 2 |
Super-mosca
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Cristian Mijares | México | 6 de diciembre, 2006 - Presente | 5 |
Gallo
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Eder Jofre | Brasil | 4 de abril, 1963 - 17 de mayo, 1965 | 2 |
2 | Fighting Harada | Japón | 17 de mayo, 1965 - 16 de febrero, 1968 | 4 |
3 | Lionel Rose | Australia | 16 de febrero, 1968 - 22 de agosto, 1969 | 3 |
4 | Rubén Olivares | México | 22 de agosto, 1969 - 16 de octubre, 1970 | 2 |
5 | Chucho Castillo | México | 16 de octubre, 1970 - 2 de abril, 1971 | 0 |
6 | Rubén Olivares | México | 2 de abril, 1971 - 19 de marzo, 1972 | 3 |
7 | Rafael Herrera | México | 19 de marzo, 1972 - 29 de julio, 1972 | 0 |
8 | Enrique Pinder | Panamá | 29 de julio, 1972 - 1973 | 0 |
9 | Rafael Herrera | México | 14 de abril, 1973 - 7 de diciembre, 1974 | 2 |
10 | Rodolfo Martínez | México | 7 de diciembre, 1974 - 8 de mayo, 1976 | 3 |
11 | Carlos Zárate | México | 8 de mayo, 1976 - 3 de junio, 1979 | 9 |
12 | Lupe Pintor | México | 3 de junio, 1979 - 1982 | 8 |
13 | Alberto Dávila | Estados Unidos | 1 de septiembre, 1983 - 26 de mayo, 1984 | 1 |
14 | Daniel Zaragoza | México | 4 de mayo, 1985 - 9 de agosto, 1985 | 0 |
15 | Miguel Lora | Colombia | 9 de agosto, 1985 - 29 de octubre, 1988 | 7 |
16 | Raúl Pérez | México | 29 de octubre, 1988 - 25 de febrero, 1991 | 7 |
17 | Greg Richardson | Estados Unidos | 25 de febrero, 1991 - 19 de septiembre, 1991 | 1 |
18 | Joichiro Tatsuyoshi | Japón | 19 de septiembre, 1991 - 17 de septiembre, 1992 | 0 |
(Interino) | Víctor Rabanales | México | 30 de marzo, 1992 - 28 de marzo, 1993 | 4 |
19 | Jung Il Byun | Corea del Sur | 28 de marzo, 1993 - 1993 | 1 |
(Interino) | Joichiro Tatsuyoshi | Japón | 22 de julio, 1993 - 1993 | 0 |
20 | Yasuei Yakushiji | Japón | 23 de diciembre, 1993 - 30 de julio, 1995 | 4 |
21 | Wayne McCullough | Estados Unidos | 30 de julio, 1995 - 10 de agosto, 1996 | 2 |
22 | Sirimongkol Singwangcha | Tailandia | 10 de agosto, 1996 - 22 de noviembre, 1997 | 3 |
23 | Joichiro Tatsuyoshi | Japón | 22 de noviembre, 1997 - 29 de diciembre, 1998 | 2 |
24 | Veeraphol Sahaprom | Tailandia | 29 de diciembre, 1998 - 16 de abril, 2005 | 14 |
25 | Hozumi Hasegawa | Japón | 16 de abril, 2005 - Presente | 5 |
Super Gallo
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Rigoberto Riasco | Panamá | 3 de abril, 1976 - 9 de octubre, 1976 | 2 |
2 | Royal Kobayashi | Japón | 9 de octubre, 1976 - 24 de noviembre, 1976 | 0 |
3 | Dong Kyun Yum | Corea del Sur | 24 de noviembre, 1976 - 21 de mayo, 1977 | 1 |
4 | Wilfredo Gómez | Puerto Rico | 21 de mayo, 1977 - 1983 | 17 |
5 | Jaime Garza | Estados Unidos | 15 de junio, 1983 - 3 de noviembre, 1984 | 1 |
6 | Juan Meza | Estados Unidos | 3 de noviembre, 1984 - 18 de agosto, 1985 | 1 |
7 | Lupe Pintor | México | 18 de agosto, 1985 - 18 de enero, 1986 | 0 |
8 | Samart Payakaroon | Tailandia | 18 de enero, 1986 - 8 de mayo, 1987 | 1 |
9 | Jeff Fenech | Australia | 8 de mayo, 1987 - 1987 | 2 |
10 | Daniel Zaragoza | México | 29 de febrero, 1988 - 23 de abril, 1990 | 5 |
11 | Paul Banke | Estados Unidos | 23 de abril, 1990 - 5 de noviembre, 1990 | 1 |
12 | Pedro Ruben Décima | Argentina | 5 de noviembre, 1990 - 23 de febrero, 1991 | 0 |
13 | Kiyoshi Hatanaka | Japón | 23 de febrero, 1991 - 24 de junio, 1991 | 0 |
14 | Daniel Zaragoza | México | 24 de junio, 1991 - 20 de marzo, 1992 | 2 |
15 | Thierry Jacob | Francia | 20 de marzo, 1992 - 23 de junio, 1992 | 0 |
16 | Tracy Harris Patterson | Estados Unidos | 23 de junio, 1992 - 26 de agosto, 1994 | 4 |
17 | Hector Acero Sanchez | República Dominicana | 26 de agosto, 1994 - 6 de noviembre, 1995 | 2 |
18 | Daniel Zaragoza | México | 6 de noviembre, 1995 - 6 de septiembre, 1997 | 2 |
19 | Érik Morales | México | 6 de septiembre, 1997 - 2000 | 9 |
20 | Willie Jorrin | Estados Unidos | 9 de septiembre, 2000 - 2002 | 2 |
21 | Óscar Larios | México | 17 de mayo, 2002 - 12 de diciembre, 2005 | 11 |
22 | Israel Vázquez | México | 12 de diciembre, 2005 - 3 de marzo, 2007 | 2 |
23 | Rafael Márquez | México | 3 de marzo, 2007 - 4 de agosto, 2007 | 0 |
24 | Israel Vázquez | México | 4 de agosto, 2007 - Presente | 1 |
Pluma
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Sugar Ramos | Estados Unidos | 21 de marzo, 1963 - 26 de septiembre, 1964 | 3 |
2 | Vicente Saldivar | México | 26 de septiembre, 1964 - 1967 | 7 |
3 | Howard Winstone | Reino Unido | 23 de enero, 1968 - 24 de julio, 1968 | 0 |
4 | José Legra | España/ Cuba | 24 de julio, 1968 - 21 de enero, 1969 | 0 |
5 | Johnny Famechon | Australia | 21 de enero, 1969 - 9 de mayo, 1970 | 2 |
6 | Vicente Saldivar | México | 9 de mayo, 1970 - 11 de diciembre, 1970 | 0 |
7 | Kuniaki Shibata | Japón | 11 de diciembre, 1970 - 19 de mayo, 1972 | 2 |
8 | Clemente Sánchez | México | 19 de mayo, 1972 - 16 de diciembre, 1972 | 0 |
9 | José Legra | España/ Cuba | 16 de diciembre, 1972 - 5 de mayo, 1973 | 0 |
10 | Eder Jofre | Brasil | 5 de mayo, 1973 - 1974 | 1 |
11 | Bobby Chacon | Estados Unidos | 7 de septiembre, 1974 - 20 de junio, 1975 | 1 |
12 | Ruben Olivares | México | 20 de junio, 1975 - 20 de septiembre, 1975 | 0 |
13 | David Kotei | Ghana | 20 de septiembre, 1975 - 13 de noviembre, 1976 | 2 |
14 | Danny López | Estados Unidos | 13 de noviembre, 1976 - 2 de febrero, 1980 | 8 |
15 | Salvador Sánchez | México | 2 de febrero, 1980 - 1982 | 9 |
16 | Juan LaPorte | Puerto Rico | 15 de septiembre, 1982 - 31 de marzo, 1984 | 2 |
17 | Wilfredo Gómez | Puerto Rico | 31 de marzo, 1984 - 8 de diciembre, 1984 | 0 |
18 | Azumah Nelson | Ghana | 8 de diciembre, 1984 - 1987 | 6 |
19 | Jeff Fenech | Australia | 7 de marzo, 1988 - 1990 | 3 |
20 | Marcos Villasana | México | 2 de junio, 1990 - 14 de noviembre, 1991 | 3 |
19 | Paul Hodkinson | Reino Unido | 14 de noviembre, 1991 - 28 de abril, 1993 | 3 |
20 | Gregorio Vargas | México | 28 de abril, 1993 - 4 de diciembre, 1993 | 0 |
21 | Kevin Kelley | Estados Unidos | 4 de diciembre, 1993 - 7 de enero, 1995 | 2 |
22 | Alejandro González | México | 7 de enero, 1995 - 23 de septiembre, 1995 | 2 |
23 | Manuel Medina | México | 23 de septiembre, 1995 - 11 de diciembre, 1995 | 0 |
24 | Luisito Espinosa | Filipinas | 11 de diciembre, 1995 - 15 de mayo, 1999 | 7 |
25 | César Soto | México | 15 de mayo, 1999 - 22 de octubre, 1999 | 0 |
26 | Naseem Hamed | Reino Unido | 22 de octubre, 1999 - 2000 | 0 |
27 | Guty Espadas Jr. | México | 14 de abril, 2000 - 2000 | 1 |
28 | Érik Morales | México | 2 de septiembre, 2000 - 22 de junio, 2002 | 2 |
29 | Marco Antonio Barrera | México | 22 de junio, 2002 - 2002 | 0 |
30 | Érik Morales | México | 16 de noviembre, 2002 - 2003 | 1 |
31 | In Jin Chi | Corea del Sur | 10 de abril, 2004 - 29 de enero, 2006 | 3 |
(Interino) | Humberto Soto | México | 20 de agosto, 2005 - Presente | 0 |
32 | Takashi Koshimoto | Japón | 29 de enero, 2006 - 30 de julio, 2006 | 0 |
33 | Rodolfo López | México | 30 de julio, 2006 - 17 de diciembre, 2006 | 0 |
34 | Jorge Linares | Venezuela | 21 de julio, 2007 - Presente | 1 |
Super pluma
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Gabriel "Flash" Elorde | Filipinas | 16 de febrero, 1963 - 15 de junio, 1967 | 6 |
2 | Yoshiaki Numata | Japón | 15 de junio, 1967 - 14 de diciembre, 1967 | 0 |
3 | Hiroshi Kobayashi | Japón | 14 de diciembre, 1967 - 5 de octubre, 1968 | 2 |
4 | Rene Barrientos | Filipinas | 15 de febrero, 1969 - 5 de abril, 1970 | 0 |
5 | Yoshiaki Numata | Japón | 5 de abril, 1970 - 10 de octubre, 1971 | 3 |
6 | Ricardo Arredondo | México | 10 de octubre, 1971 - 28 de febrero, 1974 | 5 |
7 | Kuniaki Shibata | Japón | 28 de febrero, 1974 - 5 de julio, 1975 | 3 |
8 | Alfredo Escalera | Puerto Rico | 5 de julio, 1975 - 28 de enero, 1978 | 10 |
9 | Alexis Argüello | Nicaragua | 28 de enero, 1978 - 9 de agosto, 1980 | 8 |
10 | Rafael Limón | México | 11 de diciembre, 1980 - 8 de marzo, 1981 | 0 |
11 | Cornelius Boza Edwards | Uganda | 8 de marzo, 1981 - 29 de agosto, 1981 | 1 |
12 | Rolando Navarrete | Filipinas | 29 de agosto, 1981 - 29 de mayo, 1982 | 1 |
13 | Rafael Limón | México | 29 de mayo, 1982 - 11 de diciembre, 1982 | 1 |
14 | Bobby Chacon | Estados Unidos | 11 de diciembre, 1982 - 1983 | 1 |
15 | Héctor Camacho | Puerto Rico | 7 de agosto, 1983 - 1984 | 1 |
16 | Julio César Chávez | México | 13 de septiembre, 1984 - 21 de agosto, 1987 | 9 |
17 | Azumah Nelson | Ghana | 29 de febrero, 1988 - 7 de mayo, 1994 | 10 |
18 | Jesse James Leija | Estados Unidos | 7 de mayo, 1994 - 17 de septiembre, 1994 | 0 |
19 | Gabriel Ruelas | México | 17 de septiembre, 1994 - 1 de diciembre, 1995 | 2 |
20 | Azumah Nelson | Ghana | 1 de diciembre, 1995 - 22 de marzo, 1997 | 1 |
21 | Genaro Hernandez | Estados Unidos | 22 de marzo, 1997 - 3 de octubre, 1998 | 3 |
22 | Floyd Mayweather Jr. | Estados Unidos | 3 de octubre, 1998 - 2002 | 8 |
23 | Sirimongkol Singwancha | Tailandia | 24 de agosto, 2002 - 15 de agosto, 2003 | 1 |
24 | Jesús Chávez | México | 15 de agosto, 2003 - 28 de febrero, 2004 | 0 |
25 | Érik Morales | México | 28 de febrero, 2004 - 27 de noviembre, 2004 | 1 |
26 | Marco Antonio Barrera | México | 27 de noviembre, 2004 - 17 de marzo, 2007 | 4 |
27 | Juan Manuel Márquez | México | 17 de marzo, 2007 - 15 de marzo, 2008 | 1 |
28 | Manny Pacquiao | Filipinas | 15 de marzo, 2008 - Presente | 0 |
Ligero
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Carlos Ortiz | Puerto Rico | 7 de abril, 1963 - 10 de abril, 1965 | 2 |
2 | Ismael Laguna | Panamá | 10 de abril, 1965 - 13 de noviembre, 1965 | 0 |
3 | Carlos Ortiz | Estados Unidos | 13 de noviembre, 1965 - 29 de junio, 1968 | 4 |
4 | Carlos Teo Cruz | República Dominicana | 29 de junio, 1968 - 18 de febrero, 1969 | 1 |
5 | Mando Ramos | Estados Unidos | 18 de febrero, 1969 - 18 de febrero, 1969 | 1 |
6 | Ismael Laguna | Panamá | 18 de febrero, 1969 - 15 de septiembre, 1970 | 1 |
7 | Ken Buchanan | Escocia | 12 de febrero, 1971 - 25 de junio, 1971 | 0 |
8 | Pedro Carrasco | España | 5 de noviembre, 1971 - 18 de febrero, 1972 | 0 |
9 | Mando Ramos | Estados Unidos | 18 de febrero, 1972 - 15 de septiembre, 1972 | 1 |
10 | Chango Carmona | México | 15 de septiembre, 1972 - 10 de noviembre, 1972 | 0 |
11 | Rodolfo González | México | 10 de noviembre, 1972 - 11 de abril, 1974 | 2 |
12 | Guts Ishimatsu | Japón | 11 de abril, 1974 - 8 de mayo, 1976 | 5 |
13 | Esteban De Jesus | Puerto Rico | 8 de mayo, 1976 - 21 de enero, 1978 | 3 |
14 | Roberto Durán | Panamá | 21 de enero, 1978 - 1978 | 0 |
15 | Jim Watt | Inglaterra | 17 de abril, 1979 - 20 de junio, 1981 | 4 |
16 | Alexis Argüello | Nicaragua | 20 de junio, 1981 - 1982 | 4 |
17 | Edwin Rosario | Puerto Rico | 1 de mayo, 1983 - 3 de noviembre, 1984 | 2 |
18 | José Luis Ramírez | México | 3 de noviembre, 1984 - 10 de agosto, 1985 | 0 |
19 | Héctor Camacho | Puerto Rico | 10 de agosto, 1985 - 1986 | 2 |
20 | José Luis Ramírez | México | 19 de julio, 1987 - 29 de octubre, 1988 | 2 |
21 | Julio César Chávez | México | 29 de octubre, 1988 - 1989 | 0 |
22 | Pernell Whitaker | Estados Unidos | 20 de agosto, 1989 - 1991 | 6 |
23 | Miguel Ángel González | México | 24 de agosto, 1992 - 1995 | 10 |
24 | Jean-Baptiste Mendy | Francia | 20 de abril, 1996 - 1 de marzo, 1997 | 0 |
25 | Stevie Johnston | Estados Unidos | 1 de marzo, 1997 - 13 de junio, 1998 | 3 |
26 | César Bazán | México | 13 de junio, 1998 - 27 de febrero, 1999 | 2 |
27 | Stevie Johnston | Estados Unidos | 27 de febrero, 1999 - 17 de junio, 2000 | 4 |
28 | José Luis Castillo | México | 17 de junio, 2000 - 20 de abril, 2002 | 3 |
29 | Floyd Mayweather Jr. | Estados Unidos | 20 de abril, 2002 - 2004 | 3 |
30 | José Luis Castillo | México | 5 de junio, 2004 - 7 de mayo, 2005 | 2 |
31 | Diego Corrales | Estados Unidos | 7 de mayo, 2005 - 7 de octubre, 2006 | 0 |
(Interino) | José Armando Santa Cruz | México | 20 de mayo, 2006 - 12 de agosto, 2006 | 0 |
(Interino) | David Diaz | Estados Unidos | 12 de agosto, 2006 - 2006 | 0 |
32 | Joel Casamayor | Cuba | 7 de octubre, 2006 - 2007 | 0 |
33 | David Diaz | Estados Unidos | 4 de agosto, 2007 - Presente | 0 |
(Interino) | Joel Casamayor | Cuba | 10 de noviembre, 2007 - 13 de septiembre, 2008 | 0 |
(Interino) | Juan Manuel Márquez | México | 13 de septiembre, 2008 - 4 de abril, 2009 | 0 |
(34) | Edwin Valero | Venezuela | 4 de abril, 2009 - Presente | 0 |
Super ligero
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Eddie Perkins | Estados Unidos | 15 de junio, 1963 - 18 de enero, 1965 | 2 |
2 | Carlos Hernández | Venezuela | 18 de enero, 1965 - 29 de abril, 1966 | 2 |
3 | Sandro Lopopolo | Italia | 29 de abril, 1966 - 30 de abril, 1967 | 1 |
4 | Takeshi Fuji | Estados Unidos | 30 de abril, 1967 - 1968 | 1 |
5 | Pedro Adigue Jr | Filipinas | 14 de diciembre, 1968 - 31 de enero, 1970 | 0 |
6 | Bruno Arcari | Italia | 31 de enero, 1970 - 1974 | 9 |
7 | Perico Fernández | España | 21 de septiembre, 1974 - 15 de julio, 1975 | 1 |
8 | Saensak Muangsurin | Tailandia | 15 de julio, 1975 - 30 de junio, 1976 | 1 |
9 | Miguel Velásquez | España | 30 de junio, 1976 - 29 de octubre, 1976 | 0 |
10 | Saensak Muangsurin | Tailandia | 29 de octubre, 1976 - 30 de diciembre, 1978 | 7 |
11 | Sang Hyun Kim | Corea del Sur | 30 de diciembre, 1978 - 23 de febrero, 1980 | 2 |
12 | Saoul Mamby | Estados Unidos | 23 de febrero, 1980 - 26 de junio, 1982 | 5 |
13 | Leroy Haley | Estados Unidos | 26 de junio, 1982 - 18 de mayo, 1983 | 2 |
14 | Bruce Curry | Estados Unidos | 18 de mayo, 1983 - 29 de enero, 1984 | 2 |
15 | Billy Costello | Estados Unidos | 29 de enero, 1984 - 21 de agosto, 1985 | 3 |
16 | Lonnie Smith | Estados Unidos | 21 de agosto, 1985 - 5 de mayo, 1986 | 0 |
17 | Rene Arredondo | México | 5 de mayo, 1986 - 24 de julio, 1986 | 0 |
18 | Tsuyoshi Hamada | Japón | 24 de julio, 1986 - 22 de julio, 1987 | 1 |
19 | Rene Arredondo | México | 22 de julio, 1987 - 12 de noviembre, 1987 | 0 |
20 | Roger Mayweather | Estados Unidos | 12 de noviembre, 1987 - 13 de mayo, 1989 | 4 |
21 | Julio César Chávez | México | 13 de mayo, 1989 - 29 de enero, 1994 | 12 |
22 | Frankie Randall | Estados Unidos | 29 de enero, 1994 - 7 de mayo, 1994 | 1 |
23 | Julio César Chávez | México | 7 de mayo, 1994 - 7 de junio, 1996 | 4 |
24 | Óscar de la Hoya | Estados Unidos | 7 de junio, 1996 - 1997 | 1 |
25 | Kostya Tszyu | Australia | 28 de noviembre, 1998 - 2003 | 8 |
26 | Arturo Gatti | Canadá | 24 de enero, 2004 - 25 de junio, 2005 | 2 |
27 | Floyd Mayweather Jr. | Estados Unidos | 25 de junio, 2005 - Presente | 0 |
28 | Junior Witter | Inglaterra | 15 de septiembre, 2006 - Presente | 2 |
Welter
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | James McGirt | Estados Unidos | 29 de noviembre, 1991 - 6 de marzo, 1993 | 2 |
2 | Pernell Whitaker | Estados Unidos | 6 de marzo, 1993 - 12 de abril, 1997 | 9 |
3 | Óscar de la Hoya | Estados Unidos | 12 de abril, 1997 - 18 de septiembre, 1999 | 7 |
4 | Félix Trinidad | Puerto Rico | 18 de septiembre, 1999 - Vacante | 0 |
5 | Shane Mosley | Estados Unidos | 17 de junio, 2000 - 6 de enero, 2002 | 3 |
6 | Vernon Forrest | Estados Unidos | 26 de enero, 2002 - 25 de enero, 2003 | 1 |
7 | Ricardo Mayorga | Nicaragua | 25 de enero, 2003 - 13 de diciembre, 2003 | 1 |
8 | Cory Spinks | Estados Unidos | 13 de diciembre, 2003 - 5 de febrero, 2005 | 2 |
9 | Zab Judah | Estados Unidos | 5 de febrero, 2005 - 7 de enero, 2006 | 1 |
10 | Carlos Manuel Baldomir | Argentina | 7 de enero, 2006 - 4 de noviembre, 2006 | 1 |
11 | Floyd Mayweather Jr. | Estados Unidos | 4 de noviembre, 2006 - Presente | 1 |
Super-Welter
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
--- | --- | --- | --- | --- |
1 | Óscar de la Hoya | Estados Unidos | 6 de mayo, 2006 - 5 de mayo, 2007 | 4 |
2 | Floyd Mayweather Jr. | Estados Unidos | 5 de mayo, 2007 - Vacante | 0 |
3 | Vernon Forrest | Estados Unidos | 28 de julio, 2007 - Presente | 1 |
Medio
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Terry Downes | Reino Unido | 11 de julio, 1961 - 7 de abril, 1962 | 0 |
2 | Paul Pender | Estados Unidos | 7 de abril, 1962 - 1962 | 0 |
3 | Dick Tiger | Nigeria | 10 de agosto, 1963 - 7 de diciembre, 1963 | 0 |
4 | Joey Giardello | Estados Unidos | 7 de diciembre, 1963 - 21 de octubre, 1965 | 1 |
5 | Dick Tiger | Nigeria | 21 de octubre, 1965 - 25 de abril, 1966 | 0 |
6 | Emile Griffith | Estados Unidos | 25 de abril, 1966 - 17 de abril, 1967 | 2 |
7 | Nino Benvenuti | Italia | 17 de abril, 1967 - 29 de septiembre, 1967 | 0 |
8 | Emile Griffith | Estados Unidos | 29 de septiembre, 1967 - 4 de marzo, 1968 | 0 |
9 | Nino Benvenuti | Italia | 4 de marzo, 1968 - 7 de noviembre, 1970 | 4 |
10 | Carlos Monzón | Argentina | 7 de noviembre, 1970 - 1977 | 14 |
13 | Rodrigo Valdez | Colombia | 5 de noviembre, 1977 - 22 de abril, 1978 | 0 |
14 | Hugo Corro | Argentina | 22 de abril, 1978 - 30 de junio, 1979 | 2 |
15 | Vito Antuofermo | Estados Unidos | 30 de junio, 1979 - 16 de marzo, 1980 | 0 |
16 | Alan Minter | Reino Unido | 16 de marzo, 1980 - 27 de septiembre, 1980 | 1 |
17 | Marvin Hagler | Estados Unidos | 27 de septiembre, 1980 - 6 de abril, 1987 | 12 |
18 | Sugar Ray Leonard | Estados Unidos | 6 de abril, 1987 - 1987 | 0 |
19 | Thomas Hearns | Estados Unidos | 29 de octubre, 1987 - 6 de junio, 1988 | 0 |
20 | Iran Barkley | Estados Unidos | 6 de junio, 1988 - 24 de febrero, 1989 | 0 |
21 | Roberto Durán | Panamá | 24 de febrero, 1989 - 1990 | 0 |
22 | Julian Jackson | Islas Vírgenes Estadounidenses | 24 de noviembre, 1990 - 8 de mayo, 1993 | 4 |
23 | Gerald McClellan | Estados Unidos | 8 de mayo, 1993 - 1995 | 3 |
24 | Julian Jackson | Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 de marzo, 1995 - 19 de agosto, 1995 | 0 |
25 | Quincy Taylor | Estados Unidos | 19 de agosto, 1995 - 16 de marzo, 1996 | 0 |
26 | Keith Holmes | Estados Unidos | 16 de marzo, 1996 - 2 de mayo, 1998 | 2 |
27 | Hassine Cherifi | Francia | 2 de mayo, 1998 - 24 de abril, 1999 | 0 |
28 | Keith Holmes | Estados Unidos | 24 de abril, 1999 - 14 de abril, 2001 | 2 |
29 | Bernard Hopkins | Estados Unidos | 14 de abril, 2001 - 16 de julio, 2005 | 7 |
30 | Jermain Taylor | Estados Unidos | 16 de julio, 2005 - 29 de septiembre, 2007 | 4 |
31 | Kelly Pavlik | Estados Unidos | 29 de septiembre, 2007 - Presente | 0 |
Super-medio
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Sugar Ray Leonard | Estados Unidos | 7 de noviembre, 1988 - 1990 | 2 |
2 | Mauro Galvano | Italia | 15 de diciembre, 1990 - 3 de octubre, 1992 | 2 |
3 | Nigel Benn | Inglaterra | 3 de octubre, 1992 - 2 de marzo, 1996 | 9 |
4 | Thulane Malinga | Sudáfrica | 2 de marzo, 1996 - 6 de julio, 1996 | 0 |
5 | Vincenzo Nardiello | Italia | 6 de julio, 1996 - 12 de octubre, 1996 | 0 |
6 | Robin Reid | Inglaterra | 12 de octubre, 1996 - 19 de diciembre, 1997 | 3 |
7 | Thulane Malinga | Sudáfrica | 19 de diciembre, 1997 - 27 de marzo, 1998 | 0 |
8 | Richie Woodhall | Inglaterra | 27 de marzo, 1998 - 23 de octubre, 1999 | 2 |
9 | Markus Beyer | Alemania | 23 de octubre, 1999 - 6 de mayo, 2000 | 1 |
10 | Glenn Catley | Inglaterra | 6 de mayo, 2000 - 1 de septiembre, 2000 | 0 |
11 | Dingaan Thobela | Sudáfrica | 1 de septiembre, 2000 - 15 de diciembre, 2000 | 0 |
12 | Dave Hilton | Canadá | 15 de diciembre, 2000 - 2001 | 0 |
13 | Eric Lucas | Canadá | 10 de junio, 2001 - 5 de abril, 2003 | 3 |
14 | Markus Beyer | Alemania | 5 de abril, 2003 - 5 de junio, 2004 | 2 |
15 | Christian Sanavia | Italia | 5 de junio, 2004 - 9 de octubre, 2004 | 0 |
16 | Markus Beyer | Alemania | 9 de octubre, 2004 - 14 de octubre, 2006 | 3 |
17 | Mikkel Kessler | Dinamarca | 14 de octubre, 2006 - 3 de noviembre, 2007 | 1 |
18 | Joe Calzaghe | Inglaterra | 3 de noviembre, 2007 - Presente | 0 |
Semi-pesado
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Willie Pastrano | Estados Unidos | 1 de junio, 1963 - 30 de marzo, 1965 | 2 |
2 | José Torres | Estados Unidos | 30 de marzo, 1965 - 16 de diciembre, 1966 | 3 |
3 | Dick Tiger | Estados Unidos | 16 de diciembre, 1966 - 24 de mayo, 1968 | 2 |
4 | Bob Foster | Estados Unidos | 24 de mayo, 1968 - 1974 | 12 |
5 | John Conteh | Inglaterra | 1 de octubre, 1974 - 1977 | 3 |
6 | Miguel Ángel Cuello | Argentina | 21 de mayo, 1977 - 8 de enero, 1978 | 0 |
7 | Mate Parlov | Yugoslavia | 8 de enero, 1978 - 2 de diciembre, 1978 | 1 |
8 | Marvin Johnson | Estados Unidos | 2 de diciembre, 1978 - 18 de agosto, 1979 | 0 |
9 | Matthew Saad Muhammad | Estados Unidos | 18 de agosto, 1979 - 19 de diciembre, 1981 | 8 |
10 | Dwight Qawi | Estados Unidos | 19 de diciembre, 1981 - 18 de marzo, 1983 | 3 |
11 | Michael Spinks | Estados Unidos | 18 de marzo, 1983 - 1985 | 4 |
12 | JB Williamson | Estados Unidos | 10 de diciembre, 1985 - 30 de abril, 1986 | 0 |
13 | Dennis Andries | Inglaterra | 30 de abril, 1986 - 7 de marzo, 1987 | 1 |
14 | Thomas Hearns | Estados Unidos | 7 de marzo, 1987 - 1987 | 0 |
15 | Donnie Lalonde | Canadá | 27 de noviembre, 1987 - 7 de noviembre, 1988 | 1 |
16 | Sugar Ray Leonard | Estados Unidos | 7 de noviembre, 1988 - 1988 | 0 |
17 | Dennis Andries | Inglaterra | 21 de febrero, 1989 - 24 de junio, 1989 | 0 |
18 | Jeff Harding | Australia | 24 de junio, 1989 - 28 de julio, 1990 | 2 |
19 | Dennis Andries | Inglaterra | 28 de julio, 1990 - 11 de septiembre, 1991 | 2 |
20 | Jeff Harding | Australia | 11 de septiembre, 1991 - 23 de julio, 1994 | 2 |
21 | Mike McCallum | Jamaica | 23 de julio, 1994 - 16 de junio, 1995 | 1 |
22 | Fabrice Tiozzo | Francia | 16 de junio, 1995 - 1996 | 1 |
23 | Roy Jones, Jr. | Estados Unidos | 22 de noviembre, 1996 - 1998 | 0 |
24 | Graciano Rocchigiani | Alemania | 21 de marzo, 1998 - 1998 | 0 |
25 | Roy Jones, Jr. | Estados Unidos | 18 de julio, 1998 - 2002 | 10 |
26 | Antonio Tarver | Estados Unidos | 26 de abril, 2003 - 8 de noviembre, 2003 | 0 |
27 | Roy Jones, Jr. | Estados Unidos | 8 de noviembre, 2003 - 15 de mayo, 2004 | 0 |
28 | Antonio Tarver | Estados Unidos | 25 de mayo, 2004 - 2005 | 0 |
29 | Tomasz Adamek | Polonia | 21 de mayo, 2005 - 3 de febrero, 2007 | 1 |
30 | Chad Dawson | Estados Unidos | 3 de febrero, 2007 - Presente | 1 |
Crucero
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Marvin Camel | Estados Unidos | 31 de marzo, 1980 - 25 de noviembre, 1980 | 0 |
2 | Carlos DeLeon | Puerto Rico | 25 de noviembre, 1980 - 27 de junio, 1982 | 1 |
3 | S.T. Gordon | Estados Unidos | 27 de junio, 1982 - 17 de julio, 1983 | 1 |
4 | Carlos DeLeon | Puerto Rico | 17 de julio, 1983 - 6 de junio, 1985 | 3 |
5 | Alfonso Ratliff | Estados Unidos | 6 de junio, 1985 - 21 de septiembre, 1985 | 0 |
6 | Bernard Benton | Estados Unidos | 21 de septiembre, 1985 - 22 de marzo, 1986 | 0 |
7 | Carlos DeLeon | Puerto Rico | 22 de marzo, 1986 - 9 de abril, 1988 | 3 |
8 | Evander Holyfield | Estados Unidos | 9 de abril, 1988 - 1989 | 0 |
9 | Carlos DeLeon | Puerto Rico | 17 de mayo, 1989 - 27 de julio, 1990 | 3 |
10 | Massimiliano Duran | Italia | 27 de julio, 1990 - 20 de julio, 1991 | 1 |
11 | Anaclet Wamba | Francia | 20 de julio, 1991 - 1995 | 7 |
12 | Marcelo Domínguez | Argentina | 25 de julio, 1995 - 21 de febrero, 1998 | 5 |
13 | Juan Carlos Gómez | Cuba | 21 de febrero, 1998 - 2002 | 10 |
14 | Wayne Braithwaite | Guyana | 11 de octubre, 2002 - 2 de abril, 2005 | 3 |
15 | Jean-Marc Mormeck | Francia | 2 de abril, 2005 - 7 de enero, 2006 | 0 |
16 | O'Neil Bell | Estados Unidos | 7 de enero, 2006 - 17 de marzo, 2007 | 0 |
17 | Jean-Marc Mormeck | Francia | 17 de marzo, 2007 - 10 de noviembre, 2007 | 0 |
18 | David Haye | Inglaterra | 10 de noviembre, 2007 - Presente | 1 |
Pesado
Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Sonny Liston | Estados Unidos | 1962 - 25 de febrero, 1964 | 1 |
2 | Muhammad Ali | Estados Unidos | 25 de febrero, 1964 - 9 de mayo, 1967 | 9 |
3 | Joe Frazier | Estados Unidos | 16 de febrero, 1970 - 22 de enero, 1973 | 4 |
4 | George Foreman | Estados Unidos | 22 de enero, 1973 - 30 de octubre, 1974 | 2 |
5 | Muhammad Ali | Estados Unidos | 30 de octubre, 1974 - 15 de febrero, 1978 | 10 |
6 | Leon Spinks | Estados Unidos | 15 de febrero, 1978 - 29 de marzo, 1978 | 0 |
7 | Ken Norton | Estados Unidos | 29 de marzo, 1978 - 9 de junio, 1978 | 0 |
8 | Larry Holmes | Estados Unidos | 9 de junio, 1978 - 11 de diciembre, 1983 | 17 |
9 | Tim Witherspoon | Estados Unidos | 9 de marzo, 1984 - 31 de agosto, 1984 | 0 |
10 | Pinklon Thomas | Estados Unidos | 31 de agosto, 1984 - 22 de marzo, 1986 | 1 |
11 | Trevor Berbick | Jamaica | 22 de marzo 1986 - 22 de noviembre, 1986 | 0 |
12 | Mike Tyson | Estados Unidos | 22 de noviembre, 1986 - 11 de febrero, 1990 | 9 |
13 | James "Buster" Douglas | Estados Unidos | 11 de febrero, 1990 - 25 de octubre, 1990 | 0 |
14 | Evander Holyfield | Estados Unidos | 25 de octubre, 1990 - 13 de noviembre, 1992 | 3 |
15 | Riddick Bowe | Estados Unidos | 13 de noviembre, 1992 - 14 de diciembre, 1992 | 0 |
16 | Lennox Lewis | Reino Unido | 14 de enero, 1993 - 24 de septiembre, 1994 | 3 |
17 | Oliver McCall | Estados Unidos | 24 de septiembre, 1994 - 2 de septiembre, 1995 | 1 |
18 | Frank Bruno | Reino Unido | 2 de septiembre, 1995 - 16 de marzo, 1996 | 0 |
19 | Mike Tyson | Estados Unidos | 16 de marzo, 1996 - 24 de septiembre, 1996 | 0 |
20 | Lennox Lewis | Reino Unido | 7 de febrero, 1997 - 22 de abril, 2001 | 9 |
21 | Hasim Rahman | Estados Unidos | 22 de abril, 2001 - 17 de noviembre, 2001 | 0 |
22 | Lennox Lewis | Reino Unido | 17 de noviembre, 2001 - 6 de febrero, 2004 | 2 |
23 | Vitali Klitschko | Ucrania | 24 de abril, 2004 - 9 de noviembre, 2005 | 1 |
(Interino) | Hasim Rahman | Estados Unidos | 13 de agosto, 2005 - 10 de noviembre, 2005 | 0 |
24 | Hasim Rahman | Estados Unidos | 10 de noviembre, 2005 - 12 de agosto, 2006 | 1 |
25 | Oleg Maskaev | Rusia | 12 de agosto, 2006 - 8 de marzo, 2008 | 1 |
(Interino) | Samuel Peter | Nigeria | 24 de septiembre, 2007 - 8 de marzo, 2008 | 1 |
26 | Samuel Peter | Nigeria | 8 de marzo, 2008 - 11 de octubre, 2008 | 1 |
26 | Vitali Klitschko | Ucrania | 11 de octubre, 2008 - Presente | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario